Informazioni su MOVIplus OpenIT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MOVIplus OpenIT SA
- MOVIplus OpenIT SA con sede a Lausanne è attiva. MOVIplus OpenIT SA è attiva nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza dell’azienda MOVIplus OpenIT SA è composta da 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.10.2017.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-185.902.992.
- Oltre all’azienda MOVIplus OpenIT SA sono iscritte 20 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Baroud & associés, Lambda Immobilier SA, Brinz Capital Invest SA, Cabaya Sàrl.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Rozenn Laidet Molinier,
Laurent Bagnoud,
Axel Attilio Raffaele Pasqualini,
Michèle Hélène Criblez Walthert,
Lukas Blattmann
i più recenti aventi diritto di firma
Rozenn Laidet Molinier,
Laurent Bagnoud,
Axel Attilio Raffaele Pasqualini,
Michèle Hélène Criblez Walthert,
Lukas Blattmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.176.482-8
IDI/IVA
CHE-185.902.992
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la fourniture de ressources et de prestations de services, y compris la location de services, majoritairement aux sociétés de transport public ou en lien avec la mobilité, principalement dans le domaine de l'informatique et de l'innovation. La société peut, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Thielan Yves, maintenant de Lausanne, lequel n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Léman SA | Montreux | 23.10.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MOVIplus OpenIT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126432, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MOVIplus OpenIT SA, à Lausanne, CHE-185.902.992 (FOSC du 27.05.2024, p. 0/1006040700). La signature de Meyer David est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1006040700, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MOVIplus OpenIT SA, à Lausanne, CHE-185.902.992 (FOSC du 14.11.2023, p. 0/1005884658). Statuts modifiés le 08.05.2024.
Nouveau but:
la société a pour but la fourniture de ressources et de prestations de services, y compris la location de services, majoritairement aux sociétés de transport public ou en lien avec la mobilité, principalement dans le domaine de l'informatique et de l'innovation.
La société peut, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Thielan Yves, maintenant de Lausanne, lequel n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005884658, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MOVIplus OpenIT SA, à Lausanne, CHE-185.902.992 (FOSC du 07.07.2023, p. 0/1005790381). Bagnoud Laurent, de et à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux, Criblez Walthert Michèle Hélène, de Péry-La Heutte, à Saint-Blaise, avec signature collective à deux, et Pasqualini Axel Attilio Raffaele, de Mutrux, à Prilly, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Laidet (nom d'usage Molinier) Rozenn, qui n'est plus présidente, est nommée vice-présidente et signe désormais collectivement à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.