Informazioni su Morgental AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Morgental AG
- Morgental AG ha sede a Steinach, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Morgental AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.05.1988.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.07.2009.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-101.462.734.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Peterer,
Susanne Peterer,
Walter Peterer,
Margrit Peterer
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Peterer,
Susanne Peterer,
Walter Peterer,
Margrit Peterer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.028.584-7
IDI/IVA
CHE-101.462.734
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung, Vermietung, Vermittlung von sowie der Handel mit industriellen Immobilien. Die Gesellschaft kann auch im gleichen Umfang im privaten Wohnungsbau tätig werden, Rechte und Patente aller Art sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und verkaufen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KAMO Beteiligungs- und Finanz AG | St. Gallen | <2004 | 12.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Morgental AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5133836, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Morgental AG, in Steinach, CH-320.3.028.584-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7809).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Erstellung, Vermietung, Vermittlung von sowie der Handel mit industriellen Immobilien. Die Gesellschaft kann auch im gleichen Umfang im privaten Wohnungsbau tätig werden, Rechte und Patente aller Art sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und verkaufen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB. .
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamo Revisions- und Beratungs AG, in Steinach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterer, Susanne, von Appenzell, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Peterer, Urs, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Morgental AG, in Steinach, Erstellung, Vermietung, Vermittlung von sowie Handel mit gewerblichen und industriellen Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1992, S. 5642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fent, Josef, von Hemberg, in Wil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterer, Susanne, von Appenzell, in Horn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Morgental AG, in Steinach , Erstellung von Immobilien usw. (SHAB Nr.125 vom 2.6.1988, S.2263).
Revisionsstelle:
Kamo Revisions- und Beratungs AG, in Steinach.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.