Indirizzo
c/o Thomas Marti
Staadstrasse 244
2540 Grenchen
Informazioni su Milchgenossenschaft Staad
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchgenossenschaft Staad
- Milchgenossenschaft Staad è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Grenchen.
- La dirigenza dell’Organizzazione Milchgenossenschaft Staad è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 05.10.1903.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 27.05.2013.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SO è il seguente: CHE-102.408.080.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Bernhard Stauffer,
Alois Betschart,
Willi Neuhaus,
Markus Vogt
i più recenti aventi diritto di firma
Bernhard Stauffer,
Alois Betschart,
Willi Neuhaus,
Markus Vogt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.10.1903
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-254.5.000.095-0
IDI/IVA
CHE-102.408.080
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Milchverwertungsgenossenschaft Staad.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Staad
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7201328, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Staad, in Grenchen, CH-254.5.000.095-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 13, Publ. 5370818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Thomas, von Grenchen, in Staad (Grenchen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Willi, von Lützelflüh, in Grenchen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Bernhard, von Sigriswil, in Grenchen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5370818, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Staad, in Grenchen, CH-254.5.000.095-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.1996, S. 5548).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Domizil neu:
bei Thomas Marti, Staadstrasse 244, 2540 Grenchen.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Leistungen: Zur Erfüllung des Genossenschaftszweckes können Mitgliederbeiträge erhoben werden. Höhe und Zahlungsmodus werden durch die Generalversammlung festgelegt, welche auch ausserordentliche Beitragsleistungen beschliessen kann.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter und Gastlieferanten erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.07.2009 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Christian, von Biglen, in Grenchen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Thomas, von Grenchen, in Staad (Grenchen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Alois, von Sattel, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär der Verwaltung].
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchverwertungsgenossenschaft Staad, Sitz Grenchen, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr.289 vom 10.12.1984, S.4392).
Statutenänderung:
26.06.1996.
Firma Neu:
Milchgenossenschaft Staad.
Domizil Neu:
c/o Schwarz Christian, Staadstrasse 236, 2540 Grenchen.
Zweck Neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe.
Qualifizierte Tatbestände Neu:
Leistungen: Zur Erfüllung des Genossenschaftszweckes können Mitgliederbeiträge erhoben werden. Höhe und Zahlungsmodus werden durch die Generalversammlung festgelegt, welche auch ausserordentliche Beitragsleistungen beschliessen kann.
Publikationsorgan Neu:
SHAB.
Gelöscht:
[Grenchener Stadtanzeiger].
Eingetragene Personen Geändert:
Schwarz, Christian, Heimat Biglen, in Grenchen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Neu:
Neuhaus, Willi, Heimat Lützelflüh, in Grenchen, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Alois, Heimat Sattel, in Grenchen, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Markus, Heimat Grenchen, in Grenchen, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Markus, Heimat. Grenchen, Biberist, in Grenchen, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Scheurer, Hans, Heimat Aarberg, in Grenchen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Stauffer-Sperisen, Werner, Heimat Sigriswil, in Grenchen, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Grossenbacher, Hans, Heimat Walterswil SO, in Grenchen, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Marti, Alois, Heimat Bettlach, in Grenchen, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.