Informazioni su Miedex SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Miedex SA
- Miedex SA è una Società anonima con sede a Crissier. Miedex SA appartiene al settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.09.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-407.240.553.
- Aziende con lo stesso indirizzo: BYBLOS LEBANESE CUISINE SARL, Chez Byblos, Hoballah Hassan, Swiss Golden Bridge SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.109.482-8
IDI/IVA
CHE-407.240.553
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: le commerce international, l'importation, l'exportation et le transit de tous produits médicaux, alimentaires, non alimentaires, pétroliers et d'autres matières premières; la prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières ainsi que l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la détention et la gestion de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Miedex AG
- Miedex Ltd
- Olympiran AG
- Olympiran Ltd
- Olympiran SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Miedex SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005834360, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Miedex SA, à Crissier, CHE-407.240.553 (FOSC du 10.04.2019, p. 0/1004607912). Ayoubi Siavash n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Boutin Alexandre, de et à Pully, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004607912, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Miedex SA, à Lausanne, CHE-407.240.553 (FOSC du 31.10.2017, p. 0/3841225). Statuts modifiés le 2 avril 2019. Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse:
Route de Prilly 11, 1023 Crissier. Gonin François n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Ayoubi Siavash, de Rances, à Montreux.
Numero di pubblicazione: 3841225, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Olympiran SA, à Lausanne, CHE-407.240.553 (FOSC du 24.06.2016, p. 0/2912261). Statuts modifiés le 20 octobre 2017.
Nouvelle raison de commerce:
Miedex SA(Miedex AG) (Miedex Ltd).
Nouveau but:
la société a pour but: le commerce international, l'importation, l'exportation et le transit de tous produits médicaux, alimentaires, non alimentaires, pétroliers et d'autres matières premières;
la prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières ainsi que l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la détention et la gestion de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) (pour but complet cf. statuts).
Nouvelle forme des communications aux actionnaires:
par courrier électronique ou par lettre recommandée. Ayoubi Siavash n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Gonin François, dont la procuration est éteinte, est nommé administrateur avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.