Informazioni su Methernitha, Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Methernitha, Genossenschaft
- Methernitha, Genossenschaft è una Società cooperativa con sede a Linden. Methernitha, Genossenschaft appartiene al settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza» ed è attualmente attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 22.03.1960.
- Il 25.09.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-104.079.544.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Beate Erika Riethmüller,
Sébastien Reymond,
Gilles Froment,
Jacques Jean Patrick Andrieu,
Johannes Rieder
i più recenti aventi diritto di firma
Sébastien Reymond,
Gilles Froment,
Jacques Jean Patrick Andrieu,
Johannes Rieder,
Theo Jäger-Schiegg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.1960
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Linden
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.009.656-5
IDI/IVA
CHE-104.079.544
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Sicherstellung der Lebensunterhaltskosten ihrer Mitglieder. Das Genossenschaftsprinzip ermöglicht eine ökologisch sinnvolle Lebensweise und fördert nachhaltig ein breites Spektrum von Massnahmen zum Umweltschutz. Zur Erreichung dieses Zieles und Beschaffung der hiefür nötigen Mittel kann die Genossenschaft gewerbliche und industrielle Betriebe unterhalten und die Vermarktung der darin hergestellten Waren aller Art übernehmen. Sie kann Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben und alle Geschäfte abschliessen, die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Die Genossenschaft beruht auf den gemeinsamen Bestrebungen der Mitglieder, zur Gewährleistung des Genossenschaftszweckes nach Möglichkeit beizutragen, nach dem Leitbild: 'Einer für Alle, Alle für Einen.' Die Genossenschaft orientiert sich an christlichen Grundsätzen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 13.08.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tschanz Treuhand AG | Lyss | 03.09.2004 | 12.08.2018 | |
Tschanz Treuhand AG, Zweigneiderlassung Seedorf | Seedorf (BE) | <2004 | 02.09.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Methernitha
- Methernita
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Methernitha, Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844473, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Methernitha, Genossenschaft, in Linden, CHE-104.079.544, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Peter, von Zürich und Nuglar-St. Pantaleon, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Alfred, von Niederhelfenschwil, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riethmüller, Beate, von Winterthur, in Linden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005570534, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Methernitha, Genossenschaft, in Linden, CHE-104.079.544, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522787).
Statutenänderung:
01.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005522787, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Methernitha, Genossenschaft, in Linden, CHE-104.079.544, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froment, Gilles, von Niederhelfenschwil, in Merligen (Sigriswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Linden];
Andrieu, Jacques Jean Patrick, von Aigle, in Gunten (Sigriswil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Andrieu, Jacques Jean Patrick , in Linden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rieder, Johannes, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.