Informazioni su Metalcolor SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Metalcolor SA
- Metalcolor SA a Forel (Lavaux) è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio». Metalcolor SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 23.07.1980 e ha 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 04.03.2022.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-102.546.954.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Peter Gauch,
Bastiaan Andrea A. Ryckaert,
Edmond Gilbert Tavernier
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Peter Gauch,
Bastiaan Andrea A. Ryckaert,
Edmond Gilbert Tavernier,
Delphine Dubuis,
Denys Kaba
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Forel (Lavaux)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.120.122-8
IDI/IVA
CHE-102.546.954
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toute activité commerciale et industrielle, particulièrement dans le domaine du prélaquage d'aluminium.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 04.10.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | <2004 | 03.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Metalcolor S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Metalcolor SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005420628, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Metalcolor SA, à Forel (Lavaux), CHE-102.546.954 (FOSC du 23.04.2021, p. 0/1005158596). Furrer Hans-Jörg n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Gauch Urs Peter, de Tafers, à Zug, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005158596, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Metalcolor SA, à Forel (Lavaux), CHE-102.546.954 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004803106).
Nouvelle adresse:
Route de Vevey 4, 1072 Forel (Lavaux).
Numero di pubblicazione: HR02-1004803106, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Metalcolor SA, à Forel (Lavaux), CHE-102.546.954 (FOSC du 21.12.2017, p. 0/3949245). Statuts modifiés le 5 décembre 2019 sur des points non soumis à publication.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.