Indirizzo
c/o Dr. Ursula Frey
Zähringerstrasse 5
3012 Bern
Informazioni su mednetbern AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu mednetbern AG
- mednetbern AG con sede a Bern è una Società anonima nel ramo «Associazioni e federazioni». mednetbern AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Il 23.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-116.251.318.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.6.049.169-5
IDI/IVA
CHE-116.251.318
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Interessenvertretung der in der Grundversorgung tätigen Ärztinnen und Ärzte in der Region Bern gegenüber Krankenversicherern und politischen Organen. Die Gesellschaft realisiert und koordiniert alternative Versicherungsmodelle und stellt die dabei erforderlichen, im KVG festgelegten, Qualitätsansprüche sicher. Die Gesellschaft fördert den Meinungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Grundversorgern und Spezialisten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 23.06.2022 |
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confia Baden AG | Baden | 10.06.2021 | 22.06.2022 | |
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH | Baden | 05.07.2019 | 09.06.2021 | |
Profunda Treuhand AG | Bern | 22.10.2013 | 04.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Verein der Hausärztinnen und Hausärzte Bern-Stadt mednetbern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: mednetbern AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005502514, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mednetbern AG, in Bern, CHE-116.251.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Stefan Dr., von Mirchel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Ursula Dr., von Ehrendingen, in Bern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giani, Amato Dr., von Liestal, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005212327, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mednetbern AG, in Bern, CHE-116.251.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668666).
Domizil neu:
c/o Dr. Ursula Frey, Zähringerstrasse 5, 3012 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004668666, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mednetbern AG, in Bern, CHE-116.251.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Profunda Treuhand AG (CHE-393.391.706), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.