Informazioni su Medizinisches Zentrum Arbon AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Medizinisches Zentrum Arbon AG
- Medizinisches Zentrum Arbon AG da Arbon opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Medizinisches Zentrum Arbon AG è composta da 8 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-114.950.546.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Medizinisches Zentrum Arbon AG: ar2 architekten ag, Arbotract AG, Galerie Adrian Bleisch GmbH.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Kerstin Langer,
Lorenz Nägeli,
Dr. Andrea Schöning,
Dr. Dietrich Hack
i più recenti aventi diritto di firma
Kerstin Langer,
Patrick Lehmann,
Ursula Leutenegger,
Claudia Zedig,
Daniel Reuss
Amministrazione
Patrick Lehmann,
Ursula Leutenegger,
Claudia Zedig,
Daniel Reuss
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arbon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.022.307-3
IDI/IVA
CHE-114.950.546
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines ärztlichen Kompetenzzentrums sowie Erbringen von Behandlungen, Dienstleistungen und Beratungen im medizinischen und pharmamedizinischen Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten, verpachten etc.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ledergerber Revisions GmbH | Gossau (SG) | 07.05.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Controlla AG | Frauenfeld | 18.07.2012 | 06.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ärztezentrum Rosengarten GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Medizinisches Zentrum Arbon AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005811251, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352353). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Dr. Bruno, von Rickenbach TG, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dr. Kerstin, von Arbon, in Arbon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hack, Dr. Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöning, Dr. Andrea, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Lorenz, von Münsterlingen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Patrick, von St. Gallen und Gaiserwald, in Egnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Salmsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005352353, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelling, Ulrich, von Rapperswil (BE), in Wuppenau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004667972, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4401359).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dr. Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuss, Daniel, von Grabs, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zedig, Claudia, von Davos, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.