Indirizzo
St. Georgen-Strasse 82
9000 St. Gallen
Informazioni su Maxi-Markt M.Egger GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Maxi-Markt M.Egger GmbH
- Maxi-Markt M.Egger GmbH con sede a St. Gallen è attiva. Maxi-Markt M.Egger GmbH è attiva nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Maxi-Markt M.Egger GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 15.03.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-101.127.282.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.047.277-5
IDI/IVA
CHE-101.127.282
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Lebensmittelladens und Handel mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Champ Sport and Music Promotion GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maxi-Markt M.Egger GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005701075, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Maxi-Markt M.Egger GmbH, in St. Gallen, CHE-101.127.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Bruno Ignaz, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005450185, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Maxi-Markt M.Egger GmbH, in St. Gallen, CHE-101.127.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S.15, Publ. 4860052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Fabienne, von Marthalen, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Stefan Bruno, von Eggersriet, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4860052, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Champ Sport and Music Promotion GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.047.277-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8640).
Statutenänderung:
23.12.2008.
Firma neu:
Maxi-Markt M.Egger GmbH.
Domizil neu:
St.Georgen-Strasse 82, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Führung eines Lebensmittelladens und Handel mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Benno, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Reinhard, Hans, von Horw und St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gemperli, Daniel, von Oberuzwil, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Trevisan, Serge, von Riehen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Truninger, Fabienne, von Marthalen, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.