Informazioni su max baumberger gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu max baumberger gmbh
- max baumberger gmbh da Heerbrugg opera nel ramo «Fabbricazione di pane e prodotti da forno» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 26.02.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-114.931.767.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.06.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Au (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.065.437-2
IDI/IVA
CHE-114.931.767
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Konditorei und eines Cafés / einer Cafeteria sowie Herstellung von und Handel mit Bäckerei-, Konditorei-, Confiserieprodukten und verwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hasler Treuhand GmbH | Rheineck | 26.02.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zovag Treuhand AG in Liquidation | Au (SG) | 30.06.2009 | 25.02.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: max baumberger gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005970586, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
max baumberger gmbh, in Au (SG), CHE-114.931.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zovag Treuhand AG (CHE-107.929.506), in Au SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler Treuhand GmbH (CHE-114.303.022), in Rheineck, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005352250, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
max baumberger gmbh, in Au (SG), CHE-114.931.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S.19, Publ. 5099718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Max, von Bichelsee-Balterswil, in Heerbrugg (Au SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Jutta, österreichische Staatsangehörige, in Heerbrugg (Au (SG)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zovag Treuhand AG (CHE-107.929.506), in Au SG, Revisionsstelle, [bisher: Zovag Treuhand AG ].
Numero di pubblicazione: 5099718, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
max baumberger gmbh, in Au SG, CH-320.4.065.437-2, Kirchstrasse 2, 9435 Heerbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2009, 08.06.2009.
Zweck:
Betrieb einer Konditorei und eines Cafés / einer Cafeteria sowie Herstellung von und Handel mit Bäckerei-, Konditorei-, Confiserieprodukten und verwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Max Baumberger, Cafeteria , in Au SG (CH-320.1.013.363-6), gemäss Vertrag vom 13.05.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 231'361.42 und Passiven von CHF 88'686.95, wofür 250 Stammanteile zu CHF 100.00.-- ausgegeben und CHF 117'674.47 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Baumberger, Jutta, österreichische Staatsangehörige, in Heerbrugg (Au SG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumberger, Max, von Bichelsee-Balterswil, in Heerbrugg (Au SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zovag Treuhand AG , in Au SG, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.