Informazioni su marsan holding gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu marsan holding gmbh
- marsan holding gmbh è una Società a garanzia limitata con sede a Uetendorf. marsan holding gmbh appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 30.03.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.12.2011. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-106.819.424.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Uetendorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.014.748-6
IDI/IVA
CHE-106.819.424
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Coiffure Elfi GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: marsan holding gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6451702, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
marsan holding gmbh, in Uetendorf, CH-092.4.014.748-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, S. 0, Publ. 6059466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Heinz, von Kienersrüti, in Uetendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hänni, Elfriede, von Kienersrüti, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, André, von Dürrenroth, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6059466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coiffure Elfi GmbH, in Heimberg, CH-092.4.014.748-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2545).
Statutenänderung:
23.02.2011.
Firma neu:
marsan holding gmbh.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 3661 Uetendorf, .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post. [Die Bestimmung über die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung vom 23.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Elfriede, von Kienersrüti, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coiffure Elfi GmbH, in H e i m b e r g , Zentrum Lädeli, Stationsweg 6, 3627 Heimberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2001.
Zweck:
Betrieb eines Coiffeurgeschäfts. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlagevertrag v. 28.3.2001 mit Uebernahmebilanz per 31.12.2000 übernimmt die Gesellschaft das Geschäft der im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma Coiffure Elfi, Frau Elfriede Hänni, in Heimberg, mit sämtlichen Aktiven von CHF 36'507.- und Passiven von CHF 15'111.45 zum Preis von CHF 21'395.55, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von total CHF 20'000.- ausgegeben werden und der Sacheinlegerin ferner die Restanz von CHF 1'395.55 als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Mitteilungen an Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Hänni, Elfriede, von Kienersrüti, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Hänni, Heinz, von Kienersrüti, in Uetendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.