Indirizzo
Avenue de Riond-Bosson 13
1110 Morges
Informazioni su Marobag Romandie SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Marobag Romandie SA
- Marobag Romandie SA con sede a Morges è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno». Marobag Romandie SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Marobag Romandie SA fondata il 28.03.1996 è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 24.05.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-103.175.168.
- 8 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: District Creative Lab Sàrl, Ecole de Danse Terpsichore Anne Pierroz Sàrl, Ecole Réflexe Santé Sàrl.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Guillaume Dubray,
Michaël Maglio,
Sandra Sanga,
Yannick Sanga
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.03.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.091.055-9
IDI/IVA
CHE-103.175.168
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, commerce et montage d'articles standardisés ou autres, en particulier en produits dérivés du bois, principalement pour le commerce et l'industrie de la construction; réalisation d'ouvrages de menuiserie en Suisse romande.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ABC gestion S.A. | Renens (VD) | 14.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidugère partenaires SA | Echallens | 07.01.2005 | 13.06.2012 | |
Gewerbe-Treuhand und Revision, B. Fricker-Rasswalder Eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin und Eidg. dipl. Buchhalterin | Neftenbach | <2004 | 06.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Marobag Crissier SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marobag Romandie SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006039514, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marobag Romandie SA, à Morges, CHE-103.175.168 (FOSC du 21.03.2024, p. 0/1005991777). Abegg Jean-Paul et Abegg Anne ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Dubray Guillaume, de Lucens, à Vufflens-la-Ville, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005991777, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marobag Romandie SA, à Morges, CHE-103.175.168 (FOSC du 29.09.2023, p. 0/1005849108). Signature collective à deux est conférée à Maglio Michaël, de France, à Bottens, directeur, Sanga Sandra, de Le Chenit, à Arzier-Le Muids, directrice, et Sanga Yannick, de Saas-Grund, à Arzier-Le Muids, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005849108, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marobag Romandie SA, à Morges, CHE-103.175.168 (FOSC du 29.03.2019, p. 0/1004599325). Abegg Jean-Paul est désormais de Grancy. Carcanague (nom d'usage Abegg) Anne, qui se nomme maintenant Abegg Anne, est désormais de Grancy.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.