Guillaume Dubray
residente a Vufflens-la-Ville, da Lucens Mandati attuali: Polytech Digital SA, Marobag Romandie SA e di più Persone correlate: Gabriel Champrenaud, Sandra Sanga, Michaël Maglio e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillaume Dubray", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillaume Dubray"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillaume Dubray", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillaume Dubray"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guillaume Dubray
Persone con il nome Guillaume Dubray lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Guillaume Dubray
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guillaume Dubray
Numero di pubblicazione: HR02-0004448186, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Switzerlend AG, in Zürich, CHE-456.445.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubray, Guillaume, von Lucens, in Vufflens-la-Ville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4216877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Switzerlend AG, in Zürich, CHE-456.445.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148143).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Splendit AG, in Zürich (CHE-446.257.103), gemäss Fusionsvertrag vom 29.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 190'510.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 177'869.03 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Der Minderheitsaktionär der übertragenden Gesellschaft erhält eine Abfindung von CHF 1000.00 pro Aktie.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider Blank, Claudio, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubray, Guillaume, von Lucens, in Vufflens-la-Ville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.