Su MACARIUS-STIFTUNG
- MACARIUS-STIFTUNG è stata costituita nel 23.01.2007.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 05.02.2022.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per MACARIUS-STIFTUNG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1163/2022, (1)
MACARIUS-STIFTUNG, in Gamprin-Bendern, FL-0002.214.613-9, Eingetragene Stiftung.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Casutt, Roland, StA: Schweiz, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Burali, Adriano Florio, StA: Schweiz, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 20184478, (1)
Handelsregister 10/09/2014, MACARIUS-STIFTUNG, Gamprin-Bendern (FL-0002.214.613-9)Stiftung Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Kranz, Dr.iur. Michael, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 20174840, (1)
Handelsregister 06/03/2014, MACARIUS-STIFTUNG, Gamprin-Bendern (FL-0002.214.613-9)Stiftung Erloschene Angaben zur Verwaltung: Gstöhl, Werner Hubert, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.