Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.10.1965
Cancellazione dal registro delle imprese
26.10.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Reinach (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.922.109-4
IDI/IVA
CHE-100.486.850
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Sanitär-Installationsgeschäftes, eines technischen Büros sowie Projektierung und Ausführung von Heizungen, Oelfeuerungen und Klimaanlagen; die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 | 25.10.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eichenberger-Lütscher M. Sanitär und Heizungs AG
- Eichenberger Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2445135, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach (AG), CHE-100.486.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707291). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Blendit AG, in Luzern ( CHE-103.539.572), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Oswald, von Langnau im Emmental, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1707291, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach AG, CHE-100.486.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Heinz, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Oswald, von Langnau im Emmental, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Urs, von Willadingen, in Wintersingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6650242, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach AG, CH-400.3.922.109-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 2, Publ. 5769878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serafini, René, von Aadorf, in Willisau, mit Einzelunterschrift.