Informazioni su Lüönd Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lüönd Holding AG
- Lüönd Holding AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una società partecipate». La sede si trova a Unteriberg.
- L’azienda è stata costituita nel 19.07.2017.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.10.2019.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SZ con l’IDI CHE-229.167.538.
- Lüönd & Co. AG, Lüönd Immobilien AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.07.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unteriberg
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.024.519-4
IDI/IVA
CHE-229.167.538
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lüönd Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004728256, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lüönd Holding AG, in Unteriberg, CHE-229.167.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler-Lüönd, Marie-Theres, von Rothenthurm, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd-Imhof, Astrid, von Spiringen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3661411, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lüönd Holding AG, in Unteriberg, CHE-229.167.538, Waagtalstrasse 7, 8842 Unteriberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüönd, Rudolf, von Steinen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schuler-Lüönd, Marie-Theres, von Rothenthurm, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.