Informazioni su LST AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LST AG
- LST AG con sede a Luzern è una Società anonima nel ramo «Servizi pubblicità». LST AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda LST AG è composta da 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda LST AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.248.814.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.1977
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.013.583-7
IDI/IVA
CHE-107.248.814
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und Organisationen, insbesondere in den Bereichen Marketingberatung, Marketingkommunikation, Kommunikationsdesign, Webdesign und Entwicklung von Kommunikationslösungen im Onlinebereich; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BALCONSULT AG | Basel | 27.04.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AFL Treuhand- und Revisions AG | Zug | <2004 | 29.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LST Schenker AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LST AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006035509, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LST AG, in Luzern, CHE-107.248.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michaelsen, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005733354, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LST AG, in Luzern, CHE-107.248.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773317). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staerkle, Roland, von Zug und Gaiserwald, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Markus, von Däniken, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Feer, Michael, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham];
BALCONSULT AG (CHE-109.576.867), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004773317, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LST AG, in Luzern, CHE-107.248.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4427871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feer, Michael, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.