Informazioni su Loreto Consult AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Loreto Consult AG
- Loreto Consult AG a Buonas è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Loreto Consult AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 13.09.1988.
- Il 07.12.2017 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-101.502.983.
- 10 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: cré'mar GmbH, ETAG Energie + Technologie AG, Focus Gastro GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.09.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Risch
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.013.937-2
IDI/IVA
CHE-101.502.983
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Verleasung von Industrieprodukten, Erbringung von Dienstleistungen auf betriebswirtschaftlichem Gebiet sowie Handel mit, Vermietung und Verleasung von Transportfahrzeugen; kann Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Tochtergesellschaften errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
A. Emmenegger AG | Zug | <2004 | 24.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Biohumus Organische Abfallverwertungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Loreto Consult AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3916591, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Loreto Consult AG, in Zug, CHE-101.502.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290575).
Statutenänderung:
17.11.2017.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Verenaweg 17, 6343 Buonas.
Numero di pubblicazione: 3290575, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Loreto Consult AG, in Zug, CHE-101.502.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Philip, von Bremgarten (AG), in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Stefan René, von Bremgarten (AG), in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2745583, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Loreto Consult AG, in Zug, CHE-101.502.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698987).
Domizil neu:
Unterleh 4, 6300 Zug.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.