Informazioni su Lorbis GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lorbis GmbH
- Lorbis GmbH ha sede a Isenthal, è attiva e opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 28.10.2013.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 19.08.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Lorbis GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Isenthal
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.4.000.200-0
IDI/IVA
CHE-324.915.759
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer mechanischen Werkstätte, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Konstruktion, Montage und Demontage für das Baugewerbe, die Industrie und den Forst, die Konstruktion, die Reparatur, der Verkauf und die Vermietung von Fahrzeugen und Geräten aller Art, das Durchführen von Kleintransporten, das Anbieten eines Muldenservices sowie das Erbringen von Personaldienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im weitern Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorbis GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005543863, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393064).
Domizil neu:
Wyler 3, 6461 Isenthal.
Numero di pubblicazione: HR02-1005393064, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593275).
Domizil neu:
Dorfstrasse 5, 6461 Isenthal.
Numero di pubblicazione: 2593275, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155829).
Domizil neu:
alter Landweg 4a, 6461 Isenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Martin, von Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Stefan, von Silenen und Vals, in Isenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.