Informazioni su LOM GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LOM GmbH
- LOM GmbH ha sede a Oberbüren, è attiva e opera nel ramo «Analisi, tecniche, fisiche e chimiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 15.11.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 24.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: LOM GmbH.
- Allcontrol AG, BRATZ Verlag, HTM Präzisionsmechanik GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oberbüren
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.050.658-0
IDI/IVA
CHE-109.350.010
Ramo economico
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Labors für die Prüfung von Oberflächen, Werkstoffen und Materialien aller Art und Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LOM GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942888, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LOM GmbH, in Oberbüren, CHE-109.350.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, S.0, Publ. 3741169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kraack, Maren, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Michael, von Laufenburg, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3741169, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LOM GmbH, in Uzwil, CHE-109.350.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 23, Publ. 5118482).
Statutenänderung:
31.08.2017.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraack, Maren, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Obrist, Michael, von Laufenburg, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Sulz AG].
Numero di pubblicazione: 5118482, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LOM GmbH, in Uzwil, CH-320.4.050.658-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2008, S. 10, Publ. 4417870). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Michael, von Sulz AG, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.