Indirizzo
c/o Michaël Scheidegger
Chemin de Clon 14
1405 Pomy
Informazioni su LightHouse Concept Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LightHouse Concept Sàrl
- LightHouse Concept Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Pomy. LightHouse Concept Sàrl appartiene al settore «Construzione del soprassuolo» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda LightHouse Concept Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 10.09.2010.
- Il 13.11.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-115.980.946.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: JEM-Editions, LEON-Concept Sàrl, Pure Fantasy Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.09.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Pomy
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.074.939-4
IDI/IVA
CHE-115.980.946
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la réalisation de mandats d'entreprise générale, la prestation de tout service et conseil en matière de construction et de rénovation, le courtage, ainsi que toutes autres opérations financières ou non se rapportant à son objet (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LightHouse Concept Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005883511, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Pomy, CHE-115.980.946 (FOSC du 25.09.2018, p. 0/1004462550). Les 10 parts de CHF 100 de Scheidegger Michaël, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, sont cédées à Scheidegger Josué, de Trub, à Pomy, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, président, titulaire de 10 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: HR02-1004462550, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Nyon, CHE-115.980.946 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 14 septembre 2018. Siège transféré à Pomy.
Nouvelle adresse:
Chemin de Clon 14, c/o Michaël Scheidegger, 1405 Pomy. Quarta Vittorio et Esposito Palmolino, qui ne sont plus associés-gérants et dont la signature est radiée, cèdent chacun leurs 5 parts de CHF 1'000 respectivement aux associés-gérants Lorenzo Moreno Victor et Scheidegger Michaël, désormais titulaires de 10 parts de CHF 1'000 chacun;
Moreno Victor et Scheidegger Michaël, qui est nommé président, signent désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 5815344, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Nyon, route de Saint-Cergue 307, 1260 Nyon, CH-550-1074939-4. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
18 août 2010.
But:
la société a pour but la réalisation de mandats d'entreprise générale, la prestation de tout service et conseil en matière de construction et de rénovation, le courtage, ainsi que toutes autres opérations financières ou non se rapportant à son objet (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Quarta Vittorio, de Vufflens-le-Château, à Nyon, président, Esposito Palmolino, de Meyrin, à Prangins, Lorenzo Moreno Victor, d'Espagne, à Londres (Royaume-Uni), et Scheidegger Michaël, de Trub, à Pomy, chacun avec 5 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 18 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.