Informazioni su Lepore AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lepore AG
- Lepore AG a Wohlen AG è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». Lepore AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Lepore AG è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 09.04.2010.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-106.115.286.
- Oltre all’azienda Lepore AG sono iscritte 5 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Nicoletti GmbH, Nicoletti Holding GmbH, Nicoletti Real Estate AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.018.706-0
IDI/IVA
CHE-106.115.286
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Kaffee, Handel und Vermietung von Kaffeemaschinen und Konstruktion von und Handel mit Metallbauartikeln; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PTW Treuhand AG | Wohlen (AG) | <2004 | 02.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lepore AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5579190, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 2, Publ. 4913580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paolozzi, Lydia, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Paolo, von Wohlen AG, in Villmergen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lepore, Bruno, von Fischbach-Göslikon, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4913580, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 2, Publ. 4907490).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Moretum GmbH, in Wohlen AG (CH-400.4.022.501-5), gemäss Fusionsvertrag vom 30.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 27'142.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'849.35, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 706.81, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Di Loreto GmbH, in Bremgarten AG (CH-400.4.019.847-4), gemäss Fusionsvertrag vom 30.12.2008 und Bilanz per 30.11.2008. Aktiven von CHF 33'543.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'670.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numero di pubblicazione: 4907490, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2001, S. 9354).
Statutenänderung:
18.02.2009.
Domizil neu:
Aeschstrasse 25, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Handel mit Kaffee, Handel und Vermietung von Kaffeemaschinen und Konstruktion von und Handel mit Metallbauartikeln;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PTW Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Paolo, von Wohlen AG, in Villmergen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wohlen AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.