Indirizzo
Rue des Prés de la Scie 7
1920 Martigny
Informazioni su Ledotop Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ledotop Sàrl
- Ledotop Sàrl da Martigny opera nel ramo «Commercio di beni di consumo» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 05.03.2013.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.12.2019.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-382.351.720.
- 26 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Abate Céline, AC/DS Electricité Sàrl, Avancis Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.008.733-1
IDI/IVA
CHE-382.351.720
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vente et achat de luminaires; la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers; elle peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger; elle peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger; elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ledotop Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004794317, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CHE-382.351.720, société à responsabilité limitée (No. FOSC 237 du 06.12.2019, Publ. 1004777466).
Inscription ou modification de personne(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Combe, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004777466, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CHE-382.351.720, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 08.03.2013, Publ. 7096840).
Modification des statuts:
02.12.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Combe, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7096840, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CH-621.4.008.733-1, Rue Prés-de-Scie 7, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.03.2013.
But:
vente et achat de luminaires;
la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers;
elle peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger;
elle peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger;
elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 01.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00;
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.