Informazioni su Lécureux S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lécureux S.A.
- Lécureux S.A. è una Società anonima con sede a Biel/Bienne. Lécureux S.A. appartiene al settore «Fabbricazione di macchine utensili» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Il 17.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Lécureux S.A. è iscritta con l’IDI CHE-107.173.990.
- Attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi sono registrate nella base di dati dell'IPI.
- Allo stesso indirizzo come Lécureux S.A. sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: CHMicrotech SA, FEMTO Labs SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.03.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.001.434-0
IDI/IVA
CHE-107.173.990
Ramo economico
Fabbricazione di macchine utensili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, montage, achat et vente de tous appareils, instruments et machines touchant à l'horlogerie et à l'industrie en général. La société peut participer à toute autre entreprise. Elle peut procéder ou participer à toutes opérations mobilières ou immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lécureux SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
eScrew | 05.07.2021 | attivo | 15930/2020 |
Lécureux | 22.02.2021 | attivo | 15924/2020 |
Ultimi comunicati FUSC: Lécureux S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005498004, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lécureux S.A., à Biel/Bienne, CHE-107.173.990, société anonyme (No. FOSC 248 du 23.12.2019, Publ. 1004790537).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jeanfavre, Gérard, de Val-de-Ruz, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Mazreku, Admir, de Echandens, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3412591, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lécureux S.A., à Biel/Bienne, CHE-107.173.990, société anonyme (No. FOSC 124 du 29.06.2016, Publ. 2919297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, Daniel, de Leuzigen, à Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jeanfavre, Gérard, de Val-de-Ruz, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux;
Rawyler, Hubert Enrique, de Brügg, à Engelberg, avec signature collective à deux;
Rindlisbacher, Sarah Lynn, de Landiswil, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.