Succursale (2)
Informazioni su Le 15 SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Le 15 SA
- Le 15 SA è attualmente attiva e opera nel settore «Realizzazione di installazioni edilizie». La sede si trova a Pully.
- La dirigenza dell’azienda Le 15 SA è composta da 4 persone.
- Il 15.03.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-105.757.105.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Rémi Arthur Defrancesco,
Renaud Defrancesco,
Françoise Defrancesco,
Reto Defrancesco
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.03.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pully
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.075.012-1
IDI/IVA
CHE-105.757.105
Ramo economico
Realizzazione di installazioni edilizie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: a) toutes prestations de conseils dans le domaine de la signalisation routière en général; b) l'achat et la vente de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations y relatives, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); c) le commerce de tous biens mobiliers, notamment dans le domaine du mobilier urbain, de l'art et du luxe. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ofico Fiduciaire SA | Lausanne | 23.06.1994 | 27.10.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Traceroute S.A.
- Traceroute SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Le 15 SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005701335, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Le 15 SA, à Pully, CHE-105.757.105 (FOSC du 28.10.2022, p. 0/1005593333). Defrancesco Rémi et Defrancesco Renaud sont nommés administrateurs.
Numero di pubblicazione: HR02-1005593333, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Le 15 SA, à Pully, CHE-105.757.105 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249246). Selon déclaration du 30.09.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Ofico Fiduciaire SA (CH-550-0075392-2) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005249246, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Le 15 SA, à Pully, CHE-105.757.105 (FOSC du 05.07.2021, p. 0/1005239616). Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Val de Bagnes (CHE-181.619.592).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.