Indirizzo
c/o Gian Reto Zinsli
Werkstrasse 2
7000 Chur
Informazioni su Lanzamar AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lanzamar AG
- Lanzamar AG con sede a Chur è attiva. Lanzamar AG è attiva nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- L’azienda è stata costituita nel 03.10.1983.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.12.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.331.505.
- 18 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ACA-Bauverkaufsorganisation: A. Caviezel, Advokatur- und Notariats-AG Dr. Infanger, Anancor Vermögens-AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.000.932-2
IDI/IVA
CHE-103.331.505
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Abwicklung und Finanzierung von Handelsgeschäften, Erwerb, Halten und Veräusserung von Gesellschaften, Beteiligungen und Immobilien, Handel mit Wertgegenständen sowie Entwicklung und Vermarktung von Ferienangeboten der Hotellerie und Parahotellerie; die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Integral Consult AG | Chur | 22.02.2008 | 07.11.2016 | |
Bardill Treuhand- + Unternehmensberatung | Chur | 13.05.2005 | 21.02.2008 | |
Rodex SA | Noble-Contrée | <2004 | 26.10.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lanzamar SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lanzamar AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005056523, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Lanzamar AG, in Chur, CHE-103.331.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149833).
Statutenänderung:
15.12.2020.
Aktien neu:
36 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'400.00 [bisher: 36 Inhaberaktien zu CHF 1'400.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 3149833, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lanzamar AG, in Chur, CHE-103.331.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315880). Gemäss Erklärung vom 17.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Integral Consult AG (CH-350.9.000.488-5), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6315880, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lanzamar AG, in Igis, CH-626.3.000.932-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217614).
Statutenänderung:
24.08.2011.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Gian Reto Zinsli, Werkstrasse 2, 7000 Chur. [gestrichen: Die Gesellschaft ist nun ohne Verwaltungsorgan.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauder, Gert, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwegler, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frutig, Markus, von Meikirch, in Oberengstringen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.