Informazioni su Lanz Oensingen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lanz Oensingen AG
- Lanz Oensingen AG con sede a Oensingen è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di altri elettrodomestici». Lanz Oensingen AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.01.1986 e ha 9 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Lanz Oensingen AG.
- 10 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Lanz Oensingen AG sono registrati all'IPI.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Dr.-Max-Walter-Gerster-Stiftung, Stromschienen Lanz Oensingen AG, ZURECON AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Kurt August Schmid,
Silvio Antonio Ponti,
Alexander Robert Gerster,
Simone Gabrielle Gerster,
Thomas Peter Gerster
i più recenti aventi diritto di firma
Robin Martin,
Philippe Baur,
Beat Ruch,
Philippe Sven Sieber,
Kurt August Schmid
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oensingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-240.3.000.358-3
IDI/IVA
CHE-106.009.974
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von und Handel mit Produkten der Elektro- und Elektroinstallationsbranche, der Gebäudetechnik sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AWB Revisionen AG | Aarau | 08.09.2023 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
LB Treuhand AG | Zofingen | 01.06.2018 | 07.09.2023 | |
UTA Treuhand AG Kleindöttingen | Böttstein | 04.07.2016 | 31.05.2018 | |
Ernst & Young AG | Aarau | 17.04.2008 | 03.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lanz Oensingen Ltd.
- Lanz Oensingen SA
- Lanz Oensingen Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ECO SHIELD | - | domanda pendente | 11559/2024 |
LANZ | 17.07.2020 | attivo | 02170/2020 |
Ultimi comunicati FUSC: Lanz Oensingen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005834068, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Lanz Oensingen AG, in Oensingen, CHE-106.009.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LB Treuhand AG (CHE-112.134.671), in Zofingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWB Revisionen AG (CHE-110.051.732), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005162465, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Lanz Oensingen AG, in Oensingen, CHE-106.009.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129630).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lanz Oensingen SA) (Lanz Oensingen Ltd.).
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Produkten der Elektro- und Elektroinstallationsbranche, der Gebäudetechnik sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005129630, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Lanz Oensingen AG, in Oensingen, CHE-106.009.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friker, Patrick, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottburg, Harald, von Mandach, in Wolfwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Rolf, von Bösingen, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Robin, von Ligerz, in Meinisberg, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederbipp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Beat, von Wattenwil, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Philippe, von Lüterkofen-Ichertswil, in Wangen an der Aare, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.