Informazioni su Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung
- Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung ha sede a Gams ed è attiva. Essa opera nel ramo «Depositi e logistica».
- La dirigenza dell’azienda Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 02.03.1961.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 27.09.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.731.935.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Peter Eggenberger,
Andreas Rüdisühli,
Werner Hofmänner,
Pius Lenherr,
Alfred Preisig
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.03.1961
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gams
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.006.391-4
IDI/IVA
CHE-108.731.935
Ramo economico
Depositi e logistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer landwirtschaftlichen Trocknungsanlage in Gams und Handel mit Trockenprodukten
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Landwirtschaftl. Trocknungsanlage AG Gams u. Umgebung.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005846911, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung, in Gams, CHE-108.731.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004536015).
Domizil neu:
Haagerstrasse 1481, 9473 Gams.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Roman, von Amden, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Peter, von Grabs, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004536015, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung, in Gams, CHE-108.731.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1492507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr-Bruhin, Barbara, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüdisühli, Hans, von Sennwald, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Andreas, von Sennwald, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoop, Roman, von Amden, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1492507, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landw. Trocknungsanlage AG Gams und Umgebung, in Gams, CHE-108.731.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 13, Publ. 4982258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Paul, von Tobel, in Salez (Sennwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmänner, Werner, von Sennwald, in Werdenberg (Grabs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.