Informazioni su Kurt Wenger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kurt Wenger AG
- Kurt Wenger AG ha sede a Ittigen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di altre macchine».
- La dirigenza dell’azienda Kurt Wenger AG è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-102.490.934.
- Jau AG, Jau Holding GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.1961
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ittigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.003.544-9
IDI/IVA
CHE-102.490.934
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Allgemeiner Maschinen- und Werkzeugbau; Handel mit Propan- und Butangas sowie mit deren Verbrauchsgeräten, Erstellung der zugehörigen Gasinstallationen usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Bern | 29.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung | Bern | 04.06.1998 | 28.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wenger Kurt SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Wenger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006116936, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Wenger AG, in Ittigen, CHE-102.490.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung (CHE-101.565.386), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Anita, von Blumenstein, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2604995, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Wenger AG, in Ittigen, CHE-102.490.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung ( CHE-101.565.386), in Bern, Revisionsstelle [bisher: GWP Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung].
Numero di pubblicazione: 1294749, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Wenger AG, in Ittigen, CHE-102.490.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger-Eberle, Esther, von Blumenstein, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Anita, von Blumenstein, in Bolligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.