Informazioni su Jau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jau AG
- Jau AG a Ittigen è una Società anonima nel ramo «Commercio di accessori per automobili». Jau AG è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.11.2019.
- L'IDI della azienda è CHE-113.237.842.
- Allo stesso indirizzo come Jau AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Jau Holding GmbH, Kurt Wenger AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ittigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.036.657-0
IDI/IVA
CHE-113.237.842
Ramo economico
Commercio di accessori per automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel, Import und Export von Autoersatzteilen und Werkzeugen; Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004758165, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jau AG, in Bern, CHE-113.237.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S.5, Publ. 5616360).
Statutenänderung:
29.10.2019.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Schermenwaldstrasse 5, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jau, Hans-Rudolf, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jau-Lehmann, Erika, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jau, Sven, von Heimiswil, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buri, Michael, von Oberburg, in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jau, Remo, von Heimiswil, in Etzelkofen (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5616360, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jau AG, in Bern, CH-035.3.036.657-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 3, Publ. 3622668).
Statutenänderung:
02.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3622668, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jau AG, in Bern, CH-035.3.036.657-0, Wankdorffeldstrasse 104, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2006.
Zweck:
Die Zwecke der Gesellschaft bestehen in: Handel, Import und Export von Autoersatzteilen und Werkzeugen;
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jau, Hans-Rudolf, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jau-Lehmann, Erika, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jau, Remo, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jau, Sven, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.