Informazioni su Kurhaus Schwarzwald-Alp AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kurhaus Schwarzwald-Alp AG
- Kurhaus Schwarzwald-Alp AG con sede a Meiringen è una Società anonima nel ramo «Produzione di commestibili». Kurhaus Schwarzwald-Alp AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Kurhaus Schwarzwald-Alp AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 01.01.1911.
- Il 18.07.2013 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-100.866.247.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hans-Rudolf Kohler-Huber,
Ulrich Müller,
Marlise Rieder-Kohler,
Hanni Schmid
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1911
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meiringen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.823-0
IDI/IVA
CHE-100.866.247
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des an der Grossen Scheideggroute, Gemeinde Meiringen, gelegenen Kurhauses Schwarzwald-Alp, der dazu gehörenden Alpweiden mit Gehältern, Waldung, den Nebengebäuden und der zum Geschäftsbetrieb dienenden Fahrnis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmungen gründen oder erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte durchführen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundtücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 23.09.2004 | 29.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurhaus Schwarzwald-Alp AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 984765, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurhaus Schwarzwald-Alp AG, in Meiringen, CH-092.3.006.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans Rudolf, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6371832, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurhaus Schwarzwald-Alp AG, in Meiringen, CH-092.3.006.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 5, Publ. 5611332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Guido, von Basel, in Magglingen (Evilard), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Willigen (Schattenhalb), Präsident mit Einzelunterschrift];
Müller, Ulrich, von Murgenthal, in Meiringen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Kehrli, Hanni, von Frutigen und Innertkirchen, in Schattenhalb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5611332, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurhaus Schwarzwald-Alp AG, in Meiringen, CH-092.3.006.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2005, S. 4, Publ. 3062928).
Statutenänderung:
30.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des an der Grossen Scheideggroute, Gemeinde Meiringen, gelegenen Kurhauses Schwarzwald-Alp, der dazu gehörenden Alpweiden mit Gehältern, Waldung, den Nebengebäuden und der zum Geschäftsbetrieb dienenden Fahrnis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmungen gründen oder erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte durchführen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundtücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch mit Telefax oder mittels anderer, moderner elektronischer Medien). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann + Bacher Treuhand AG, in Meiringen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.