Informazioni su Kramp GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kramp GmbH
- Kramp GmbH ha sede a Burgdorf, è attiva e opera nel ramo «Commercio con macchine».
- Kramp GmbH è stata costituita nel 04.10.2004.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 25.07.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-112.026.283.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.005.130-7
IDI/IVA
CHE-112.026.283
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Maschinen, Ersatzteilen und Fertigmaschinen, insbesondere Handel mit Maschinen, Zubehör und Ersatzteilen für Landmaschinen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck im In- und Ausland andere Unternehmen - welcher Art auch immer - gründen und erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kramp GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006093590, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramp GmbH, in Burgdorf, CHE-112.026.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Everaerts, Philippe Louis Herman Ghislain, belgischer Staatsangehöriger, in Truiden (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Hopfgarten (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gösswein, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004608260, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramp GmbH, in Burgdorf, CHE-112.026.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdok, Anita, niederländische Staatsangehörige, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3661241, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramp GmbH, in Burgdorf, CHE-112.026.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2655851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babic, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Serini, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Sehlem (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwitter, Urs, von Schänis, in Dorf b. Schänis (Schänis), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Everaerts, Philippe Louis Herman Ghislain, belgischer Staatsangehöriger, in Truiden (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.