Informazioni su Kompass Nord GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kompass Nord GmbH
- Kompass Nord GmbH a Aarau è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi pubblicità». Kompass Nord GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-481.017.213.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.10.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.444.924-1
IDI/IVA
CHE-481.017.213
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Online-Marketing und Informationstechnologie, insbesondere Konzeption, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Online-Portalen, Planung und Durchführung von Werbekampagnen, Publikation im Internet und im multimedialen Bereich sowie Beratung und Vermittlung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Hüttenheld | 08.04.2024 | attivo | 02212/2024 |
Ultimi comunicati FUSC: Kompass Nord GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067853, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kompass Nord GmbH, in Aarau, CHE-481.017.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431598).
Domizil neu:
Walthersburgstrasse 17, 5000 Aarau.
Numero di pubblicazione: HR02-1005431598, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kompass Nord GmbH, in Boswil, CHE-481.017.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489796).
Statutenänderung:
01.03.2022.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Zollrain 14, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werthmüller, Diana, von Rumendingen, in Aarau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Pascal, von Urnäsch, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Aarau, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004489796, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kompass Nord GmbH, in Boswil, CHE-481.017.213, Kirchäckerweg 8, 5623 Boswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2018.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Online-Marketing und Informationstechnologie, insbesondere Konzeption, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Online-Portalen, Planung und Durchführung von Werbekampagnen, Publikation im Internet und im multimedialen Bereich sowie Beratung und Vermittlung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Werthmüller, Diana, von Rumendingen, in Aarau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frehner, Pascal, von Urnäsch, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.