Informazioni su Koller & Morger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Koller & Morger AG
- Koller & Morger AG ha sede a Flawil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 06.01.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-108.055.353.
- Aziende con lo stesso indirizzo: B. Herzog Blechbearbeitung und Apparatebau, I.D.J. Holding AG, Sema Technics AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.022.129-7
IDI/IVA
CHE-108.055.353
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Presswerks, den Apparatebau sowie den Betrieb eines Lasercenters einschliesslich der Besorgung aller dazugehörigen Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 30.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intactus Treuhand AG | Zug | 07.03.2011 | 29.12.2021 | |
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 13.03.2008 | 06.03.2011 | |
inspecta experts ag | St. Gallen | <2004 | 12.03.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Koller & Morger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005646013, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371200).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 576 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien), 28 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)].
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005371200, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004963502, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.