Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Industriestrasse 150, Gossau SG
9015 St. Gallen
Informazioni su Kömedia AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.1987
Cancellazione dal registro delle imprese
02.06.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gossau (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.900.306-3
IDI/IVA
CHE-106.219.655
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Konzeption, Beratung, Planung und Realisierung von Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, Erzeugung von und Handel mit Medienprodukten sowie Bewirtschaftung und Verwertung von Medien- Verlagsrechten und Betrieb eines Medien-Verlags. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 05.07.2017 | 01.06.2021 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 22.06.2011 | 04.07.2017 | |
Interrevision AG | St. Gallen | <2004 | 21.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KünzlerBachmann Medien AG
- KÖMEDIA AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kömedia AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005203108, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kömedia AG, in Gossau (SG), CHE-106.219.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958996). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die KünzlerBachmann Verlag AG, in Gossau SG (CHE-107.396.047), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958996, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kömedia AG, in St. Gallen, CHE-106.219.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909614).
Statutenänderung:
17.07.2020.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Industriestrasse 150, Gossau SG, 9015 St. Gallen.
Weitere Adressen:
Zürcherstrasse 601, Postfach, 9015 St. Gallen.
Zweck neu:
Konzeption, Beratung, Planung und Realisierung von Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, Erzeugung von und Handel mit Medienprodukten sowie Bewirtschaftung und Verwertung von Medien- Verlagsrechten und Betrieb eines Medien-Verlags. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kall, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nottehed, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gorgerat Kall, Anne, von La Chaux-de-Fonds, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuppli, Norbert, von Gachnang, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004909614, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kömedia AG, in St. Gallen, CHE-106.219.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aperdannier, Olaf Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Roger, von Chur, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppli, Norbert, von Gachnang, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.