Indirizzo
c/o CLERC bau AG
Hauptstrasse 54
3186 Düdingen
Informazioni su Kiesgrube Waldegg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kiesgrube Waldegg AG
- Kiesgrube Waldegg AG con sede a Düdingen è una Società anonima nel ramo «Estrazione di sassi e terra». Kiesgrube Waldegg AG è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 17.05.2021.
- L’azienda Kiesgrube Waldegg AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-241.645.425.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: CLERC bau AG, CLERC beton-trenn AG, Clerc Generalunternehmung AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Düdingen
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.558.494-3
IDI/IVA
CHE-241.645.425
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausbeutung und Wiederauffüllung der Kiesgrube Waldegg auf der Nr. 5435 im GB von Düdingen (Nebenzweck gemäss Statuten).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
axalta Treuhand AG | Düdingen | 09.07.2015 | 16.05.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kiesgrube Waldegg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005182845, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Kiesgrube Waldegg AG, in Düdingen, CHE-241.645.425 (SHAB vom 29.07.2016, s. 0/2981037).
Gelöschte Person:
axalta Treuhand AG (CHE-109.348.639), Revisionsstelle. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 2981037, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Kiesgrube Waldegg AG, in Alterswil, CHE-241.645.425 (SHAB vom 09.07.2015, s. 0/2259949).
Sitzverlegung nach:
Düdingen, Hauptstrasse 54, c/o CLERC bau AG, 3186 Düdingen. Statuten geändert am 15.07.2016.
Numero di pubblicazione: 2259949, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Kiesgrube Waldegg AG, in Alterswil, Hauptstrasse 54, c/o AM Immobilien AG, 1715 Alterswil FR, CHE-241.645.425. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 29.06.2015.
Zweck:
Ausbeutung und Wiederauffüllung der Kiesgrube Waldegg auf der Nr. 5435 im GB von Düdingen (Nebenzweck gemäss Statuten).
Aktienkapital:
CHF 100'000, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 die Aktiven von CHF 1'958'710.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'382'786.91 der Kollektivgesellschaft René Clerc und Marius Aebischer (CHE-148.756.189) in Alterswil.
Gegenleistung:
Verrechnung von Darlehen von total CHF 500'000 und Gutschrift von zwei Forderungen über je CHF 37'962.45. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilung an die Aktionäre:
per Brief.
Verwaltungsrat:
Clerc René Niklaus, von Barberêche, in Düdingen, Präsident, Aebischer Marius, von Heitenried, in Alterswil, Sekretär, beide mit Einzelunterschrift.
Revisionsstelle:
axalta Treuhand AG (CHE-109.348.639), in Düdingen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.