Informazioni su Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
- Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren a Schlieren è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren è composta da 7 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.02.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-230.466.321.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Oliver Quilab,
Gianluca De Filippo,
Sonja Recht,
Beatrix Jäggi,
Andreas Studer
i più recenti aventi diritto di firma
Oliver Quilab,
Gianluca De Filippo,
Sonja Recht,
Beatrix Jäggi,
Andreas Studer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.11.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schlieren
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.167-5
IDI/IVA
CHE-230.466.321
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005688781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadackal, Varghese, indischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quilab, Oliver, philippinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005095256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3858815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadackal, Varghese, indischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren];
De Filippo, Gianluca, von Tamins, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recht, Sonja, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3858815, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Dammweg 4, 8952 Schlieren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.07.1951. 05.10.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Helena, von Hornussen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Riedholz, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.