Informazioni su Klara Brun-Binder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klara Brun-Binder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3858815, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Dammweg 4, 8952 Schlieren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.07.1951. 05.10.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Helena, von Hornussen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Riedholz, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3029071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Etronics AG, in Unterengstringen, CHE-107.869.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2984653, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CHR Holding AG, in Unterengstringen, CHE-109.307.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, Publ. 6055892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.