Indirizzo
c/o Werner Ramser
Wilhof 30
3298 Oberwil b. Büren
Informazioni su Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren
- Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren con sede a Oberwil b. Büren è una Società cooperativa nel ramo «Produzione di commestibili». Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren fondata il 01.01.1910 è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.09.2016. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Werner Ramser,
Hanni Steiner-Baumgartner,
Christian Bandi,
Christian Otti
i più recenti aventi diritto di firma
Werner Ramser,
Hanni Steiner-Baumgartner,
Christian Bandi,
Christian Otti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1910
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Oberwil bei Büren
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.5.003.323-6
IDI/IVA
CHE-102.453.904
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder sowie die Pflege des genossenschaftlichen Geistes und vereintes Vorgehen zur Abwehr von Not und Unglück.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Arn & Partner AG | Lyss | 24.08.2009 | 20.08.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3053591, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, CHE-102.453.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332367).
Domizil neu:
c/o Werner Ramser, Wilhof 30, 3298 Oberwil b. Büren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandi, Ernst, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Ernst, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramser, Werner, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2332367, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, CHE-102.453.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762413). Gemäss Erklärung vom 25.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1762413, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, CHE-102.453.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, Publ. 6916168).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Arn & Partner AG (CH-073.3.005.877-1)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.