Indirizzo
c/o Jorns AG
Kirchgasse 12
4932 Lotzwil
Informazioni su Jorns Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jorns Holding AG
- Jorns Holding AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una società partecipate». La sede si trova a Lotzwil.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 24.03.2005.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.05.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Jorns Holding AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lotzwil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.017.254-1
IDI/IVA
CHE-112.288.802
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 09.04.2015 | 30.06.2019 | |
LMK Revisions AG | Langenthal | 01.04.2005 | 08.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jorns Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004896563, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jorns Holding AG, in Lotzwil, CHE-112.288.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jorns, Kurt, von Habkern, in Sigriswil (Merligen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns, Marc, von Habkern, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004663393, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jorns Holding AG, in Lotzwil, CHE-112.288.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, S.0, Publ. 2087031).
Statutenänderung:
20.06.2019.
Domizil neu:
c/o Jorns AG, Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmeverträgen vom 22.03.2005 sämtliche 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 der "Jorns AG Lotzwil", in Lotzwil, zum Preis von insgesamt CHF 8'200'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2087031, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jorns Holding AG, in Lotzwil, CHE-112.288.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 4, Publ. 4626964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LMK Revisions AG, in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.