Informazioni su Jesus Dapena AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jesus Dapena AG
- Jesus Dapena AG è attualmente attiva e opera nel settore «Construzione del soprassuolo». La sede si trova a Interlaken.
- Jesus Dapena AG è stata costituita nel 22.06.2011.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.02.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Jesus Dapena AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.051.100-1
IDI/IVA
CHE-180.520.838
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Scheller & Partner AG | Interlaken | 11.02.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bieri Treuhand GmbH | Interlaken | 27.06.2011 | 10.02.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jesus Dapena AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005403228, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jesus Dapena AG, in Interlaken, CHE-180.520.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri Treuhand GmbH (CH-092.4.000.588-9), in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004819065, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jesus Dapena AG, in Interlaken, CHE-180.520.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, S.0, Publ. 2134709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dapena, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Dapena-Aegerter, Sabine, von Boltigen, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Martin, von Beatenberg, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2134709, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jesus Dapena AG, in Interlaken, CHE-180.520.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6222722).
Domizil neu:
Florastrasse 19, 3800 Interlaken.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.