Indirizzo
c/o Barbara Sutter
Brühlweg 18
4132 Muttenz
Informazioni su Jakob Lehner-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jakob Lehner-Stiftung
- Jakob Lehner-Stiftung ha sede a Muttenz ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio delle alloggi per vacanze».
- La dirigenza dell’Organizzazione Jakob Lehner-Stiftung è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.09.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-100.665.832.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Stefan Sutter,
Roland Jenni,
Stephan Stappung,
Barbara Sutter
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Sutter,
Roland Jenni,
Stephan Stappung,
Barbara Sutter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.1988
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.917.334-4
IDI/IVA
CHE-100.665.832
Ramo economico
Esercizio delle alloggi per vacanze
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vereinen und Gesellschaften im Andenken an Jakob Lehner eine Jagdhütte samt Umgelände zur Verfügung zu stellen, wo deren Mitglieder die Kameradschaft und das Waidmannshandwerk pflegen können.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balance Audit AG | Basel | 11.08.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Lehner-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828890, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 4'299 vom 08.08.2023. Jakob Lehner-Stiftung, in Muttenz, CHE-100.665.832, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814899). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.07.2023 wird die mit Verfügung vom 15.10.2007 gewährte Befreiung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle widerrufen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005814899, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jakob Lehner-Stiftung, in Muttenz, CHE-100.665.832, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203008). [gestrichen: Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.10.2007 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balance Audit AG (CHE-116.237.614), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005203008, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jakob Lehner-Stiftung, in Muttenz, CHE-100.665.832, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, S.0, Publ. 933693).
Domizil neu:
c/o Barbara Sutter, Brühlweg 18, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Lehner, Irma, von Basel, in Muttenz, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Rolf, von Rüfenach, in Rüfenach AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Stefan, von Muttenz und Basel, in Frenkendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Roland Markus, von Eggiwil, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stappung, Stephan, von Döttingen, in Rüfenach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.