Indirizzo
c/o Hugo Meier
Gewerbestrasse 3
8708 Männedorf
Informazioni su ISOCOMP AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ISOCOMP AG
- ISOCOMP AG da Männedorf opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- ISOCOMP AG è stata costituita nel 31.10.1997.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.06.2011.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: ISOCOMP AG.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Boris Lopes Costa Beratung, H.A.M. Hugo A. Meier, Messebau, Samadi Martin, Samadi Technik.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Männedorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.020.185-7
IDI/IVA
CHE-108.686.967
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel, Herstellung, Import und Export von Baustoffen, Handel mit Gütern aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
tb metall AG | Grüningen | <2004 | 07.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ISOCOMP AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6207460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, CH-020.3.020.185-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 25, Publ. 5929770).
Statutenänderung:
03.06.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numero di pubblicazione: 5929770, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, CH-020.3.020.185-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Bubikon AG, in Bubikon, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, c/o Hugo Meier, Gewerbestrasse 3, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.10.1997, 29.10.1997.
Zweck:
Handel, Herstellung, Import und Export von Baustoffen, Handel mit Gütern aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen:
Meier, Hugo, von Obergösgen, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier-Stamm, Joy, von Obergösgen, in Männedorf, mit Einzelprokura;
Treuhand Bubikon AG, in Bubikon, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.