Informazioni su ISALINE SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ISALINE SA
- ISALINE SA con sede a Anières è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». ISALINE SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda ISALINE SA fondata il 21.06.1991 è composta da una persona.
- Il 27.11.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.748.057.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Anières
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.610.991-1
IDI/IVA
CHE-107.748.057
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquérir, détenir, gérer, valoriser tous biens immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDUCIAIRE WUARIN & CHATTON SA | Genève | <2004 | 26.11.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Grellor SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ISALINE SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005034013, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Grellor SA, à Carouge (GE), CHE-107.748.057 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouvelle raison sociale:
ISALINE SA.
Nouveau siège:
Anières, Rue Centrale 28, 1247 Anières.
Nouveau but:
acquérir, détenir, gérer, valoriser tous biens immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. statuts pour but complet). La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 09.11.2020. Amberg Jean-Pierre n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. La procuration de De Blas Daniel est radiée. Grelly Pierre, jusqu'ici président et délégué, est maintenant administrateur unique et continue de signer individuellement. Fiduciaire Wuarin et Chatton Société Anonyme n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 09.11.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 1052833, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Grellor SA, à Carouge (GE), CH-660-0610991-1 (FOSC du 10.06.2011, p. 0/6201564). La procuration de Roth Jeanine est radiée. L'adminstrateur président Grelly Pierre, nommé en outre délégué, continue à signer individuellement.
Numero di pubblicazione: 6201564, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Grellor SA, à Carouge (GE), CH-660-0610991-1 (FOSC du 24.02.2010, p. 9/5512368). La procuration de de Castro Sanchez-Cano Francisca est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.