Indirizzo
c/o Alain Voisard
Route de Fribourg 18
1723 Marly
Informazioni su Institut des Côtes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Institut des Côtes
- Institut des Côtes ha sede a Marly ed è attiva. Essa è una Associazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Institut des Côtes è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 18.06.1934.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.09.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-103.902.388.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Michel Albert Grandjean,
Alain Jules Canisius Voisard,
Mauritius Alfonsus Philomena Gijsbrechts,
Jean-Claude Cuennet,
Jeannine Marcelle Stritt-Jonin
i più recenti aventi diritto di firma
Michel Albert Grandjean,
Jean-Claude Cuennet,
Jeannine Marcelle Stritt-Jonin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.1934
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Marly
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-674.6.000.048-3
IDI/IVA
CHE-103.902.388
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'association a pour but d'apporter en priorité son soutien aux religieux du Saint Sacrement de Suisse. Elle a aussi comme but de faciliter le recrutement sacerdotal et de susciter un laïcat responsable dans l'Eglise, par des soutiens financiers, tant au niveau des personnes que des infrastructures.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Institut des Côtes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005286898, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Institut des Côtes, à Marly, CHE-103.902.388 (FOSC du 19.10.2018, p. 0/1004480348).
Nouveau but:
l'association a pour but d'apporter en priorité son soutien aux religieux du Saint Sacrement de Suisse. Elle a aussi comme but de faciliter le recrutement sacerdotal et de susciter un laïcat responsable dans l'Eglise, par des soutiens financiers, tant au niveau des personnes que des infrastructures. L'Association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial. Statuts modifiés le 30.08.2021.
Personne radiée:
Comment Germain Amédée, membre du comité, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004480348, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Institut des Côtes, précédemment à Le Noirmont, CHE-103.902.388 (FOSC du 18.06.2015, p. 0/2214483). Siège transféré à Marly.
Nouvelle adresse:
Route de Fribourg 18, c/o Alain Voisard, 1723 Marly. Statuts originaires du 07.02.1934, modifiés le 27.08.2018.
Autre adresse radiée:
Route de Fribourg, Case Postale 114, 1723 Marly.
Personnes radiées:
Martinoli Philippe, membre du comité, signature collective à deux;
Ribeaud Denis, secrétaire comptable, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Grandjean Michel, membre du comité, sans signature, nom précis Grandjean Michel Albert, désormais membre du comité trésorier, signature collective à deux;
Stritt Jeannine, membre du comité, sans signature, nom précis Stritt-Jonin Jeannine Marcelle, désormais membre du comité, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Voisard Alain Jules Canisius, de Fontenais, à Marly, membre du comité secrétaire, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004480933, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Institut des Côtes, à Le Noirmont, CHE-103.902.388, association (No. FOSC 115 du 18.06.2015, Publ. 2214483). Par suite de transfert de siège à Marly, la société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg. En conséquence, elle est radiée d'office du Registre du commerce du canton du Jura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.