Informazioni su Inrag AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Inrag AG
- Inrag AG con sede a Muttenz è una Società anonima nel ramo «Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione». Inrag AG è attiva.
- Inrag AG è stata costituita nel 21.01.1974.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.05.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-108.067.379.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Egon Alphons Guillaume Seegers,
Stephanie Maria Elisabeth Seegers-Roth
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Egon Alphons Guillaume Seegers,
Stephanie Maria Elisabeth Seegers-Roth
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.01.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.916.231-9
IDI/IVA
CHE-108.067.379
Ramo economico
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Werkstatt- und Montagearbeiten auf dem Rohrleitungs- und Tankanlagenbau, Übernahme von Vertretungen technischer Industrieartikel und Ausführung von Servicearbeiten und Leistungen, Planungs- und Ingenieurarbeiten, Handel mit Waren aller Art sowie laufende technische Beratung und internationale Vermittlung von technischen Dienstleistungen, Mess- und Regeltechnik. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Testor Treuhand AG | Basel | 21.06.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Holzer und Lüthi AG | Möhlin | 06.02.2014 | 20.06.2018 | |
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 05.02.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Inrag AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029111, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inrag AG, in Muttenz, CHE-108.067.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005351100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005351100, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inrag AG, in Muttenz, CHE-108.067.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki, Anton, von Engelberg und Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Peter, von Uerkheim, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Wälti, Roger, von Riehen, in Basel, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seegers, Egon Alphons Guillaume, von Herbetswil, in Eschenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Seegers-Roth, Stephanie Maria Elisabeth, von Herbetswil, in Eschenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4305437, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inrag AG, in Muttenz, CHE-108.067.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330349).
Domizil neu:
Auhafenstrasse 3a, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer und Lüthi AG (CHE-106.643.711), in Möhlin, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Anton, von Engelberg und Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graber, Peter, von Uerkheim, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle.