Succursale (1)
Informazioni su Infanger Propeller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Infanger Propeller AG
- Infanger Propeller AG opera nel settore «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature» ed è attualmente attiva. La sede è a Stans.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 13.12.2018. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio NW è il seguente: CHE-102.196.742.
- Aziende con lo stesso indirizzo: M.A.H. INTERNATIONAL AG, ROOMDESIGN Eveline Renggli, SICK AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.314-6
IDI/IVA
CHE-102.196.742
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit sowie Reparaturen von Schiffsschrauben und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Immobilien erwerben oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sarnen | 28.04.2008 | 03.09.2009 | |
Paul Zumstein Treuhand AG in Liquidation | Sarnen | <2004 | 27.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Infanger Hélices SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Infanger Propeller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004519824, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Infanger Propeller AG, in Stans, CHE-102.196.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6982690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Infanger, Willi, von Ennetbürgen und Isenthal, in Stans, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6982690, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Infanger Propeller AG, in Stans, CH-150.3.000.314-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135250).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Genève].
Numero di pubblicazione: 6135250, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Infanger Propeller AG, in Stans, CH-150.3.000.314-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 13, Publ. 5592384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infanger, Urs, von Ennetbürgen und Isenthal, in Beckenried, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Infanger, Willi, von Ennetbürgen und Isenthal, in Stans, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.