Indirizzo
Route de la Galaise 11B
1228 Plan-les-Ouates
Informazioni su INEXT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu INEXT SA
- INEXT SA ha sede a Plan-les-Ouates, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.01.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.403.519.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 9 altre aziende attive. Queste includono: BOOST (SUISSE) SA, DETAILS SA, GEME DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sami Bencheikh,
Sylvie Clavel,
Yves Le Net,
Annick Munoz,
Valérie Revillard
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Plan-les-Ouates
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.250.010-3
IDI/IVA
CHE-115.403.519
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes prestations dans le domaine de l'informatique et de l'ingénierie.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gestoval Société Fiduciaire SA | Carouge (GE) | 09.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: INEXT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942160, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
INEXT SA, à Plan-les-Ouates, CHE-115.403.519 (FOSC du 07.11.2023, p. 0/1005879093). La procuration de Hellal épouse Boudina Célia est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005879093, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
INEXT SA, à Plan-les-Ouates, CHE-115.403.519 (FOSC du 03.04.2023, p. 0/1005716056). Procuration collective à deux a été conférée à Bencheikh Sami, de France, à Choisy, FRA.
Numero di pubblicazione: HR02-1005867253, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
INEXT SA, à Plan-les-Ouates, CHE-115.403.519 (FOSC du 03.04.2023, p. 0/1005716056). Bagnol Michel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Clavel Sylvie, d'Oulens-sous-Echallens, à Saint-Sulpice (VD), est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Procuration collective à deux a été conférée à Hellal épouse Boudina Célia, de France, à Annecy, FRA.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.