Informazioni su Incontrol AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Incontrol AG
- Incontrol AG è una Società anonima con sede a Züberwangen. Incontrol AG appartiene al settore «Fabbricazione di altri elettrodomestici» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 07.04.1994.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Incontrol AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-102.689.358.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.04.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zuzwil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.007.464-4
IDI/IVA
CHE-102.689.358
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von Steuer- und Schaltanlagen, Automation im Gebäude- und Industriebereich sowie Erbringen von Elektro-Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 18.10.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiscon Treuhand AG | Bülach | <2004 | 13.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Incontrol AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005141102, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Incontrol AG, in Zuzwil (SG), CHE-102.689.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Chiara, Simona, von Wohlen (AG), in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Marcel, von Altishofen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004740712, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Incontrol AG, in Zuzwil (SG), CHE-102.689.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, S.0, Publ. 3042141). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3042141, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Incontrol AG, in Wil SG, CHE-102.689.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090349).
Statutenänderung:
01.09.2016.
Sitz neu:
Zuzwil SG.
Domizil neu:
Bildstrasse 6, 9523 Züberwangen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.