Informazioni su Immo Dulliken AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Immo Dulliken AG
- Immo Dulliken AG con sede a Dulliken è attiva. Immo Dulliken AG è attiva nel ramo «Fabbricazione industriale diverso».
- Immo Dulliken AG è stata costituita nel 13.02.1985.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.12.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SO con l’IDI CHE-100.235.816.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Gurbet GmbH, Schwarzer AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Markus Walter Amstutz,
Giulia Rüeger,
Bernhard Traugott Alpstäg
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Walter Amstutz,
Stefanie Habermacher,
Giulia Rüeger,
Ernst Kaufmann,
Daniel Jenni
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.02.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dulliken
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.3.000.965-9
IDI/IVA
CHE-100.235.816
Ramo economico
Fabbricazione industriale diverso
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Veräusserung, Verwalten, Vermieten und Vermitteln von Grundstücken und Liegenschaften sowie Projektierung von Neu- und Umbauten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, ferner Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Marken und andere Immaterialgüter- bzw. Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 05.01.2000 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Isosystem Dulliken AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immo Dulliken AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005631856, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Immo Dulliken AG, in Dulliken, CHE-100.235.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Alain, von Rapperswil (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Markus, von Silenen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005295568, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Isosystem Dulliken AG, in Dulliken, CHE-100.235.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727375).
Statutenänderung:
30.08.2021. 15.09.2021.
Firma neu:
Immo Dulliken AG.
Weitere Adressen:
Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwalten, Vermieten und Vermitteln von Grundstücken und Liegenschaften sowie Projektierung von Neu- und Umbauten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, ferner Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Marken und andere Immaterialgüter- bzw. Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.01.1985 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Grundstück Grundbuch Dulliken Nr. 1065 zum Preis von CHF 2'100'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Paul, von Altendorf, in Nidfurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Rüeger, Giulia, von Trüllikon, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Habermacher, Stefanie, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Daniel, von Eggiwil, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6065298, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Isosystem Dulliken AG, in Dulliken, CH-249.3.000.965-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 13, Publ. 4150530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in St. Niklausen LU (Horw), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Stans];
Jenni, Daniel, von Eggiwil, in Immensee (Küssnacht SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Oberdorf NW];
Leu, Beat, von Sulz LU und Hohenrain, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.